28. juni 2004Dorthe Annette Meldgaard Bentsen blir med i styretDAN ASSURANCE CONSULT A/SDorthe Annette Meldgaard Bentsen erstatter Karen Zitta Keltov i styret for DAN ASSURANCE CONSULT A/S etter en periode på 10 år.Se mere
1. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
24. september 2003Ny bransje: ForsikringsagenturerDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERTidligere bransje: Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
13. januar 2003AdresseendringDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLER flytter fra Frederiksberg C til Hørsholm. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
19. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
20. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERDAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
13. august 2001Nytt navn: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERDAN ASSURANCE CONSULT A/SDAN ASSURANCE CONSULT A/S skifter navn til DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLER. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/SDAN ASSURANCE CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
4. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/SDAN ASSURANCE CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
23. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/SDAN ASSURANCE CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
1. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/SDAN ASSURANCE CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
2. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortDAN ASSURANCE CONSULT A/SDAN ASSURANCE CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Karen Zitta Keltov er medlem av styret.Se mere
21. august 1996Camilla Keltov Krogsgaard blir med i styretDAN ASSURANCE CONSULT A/SCamilla Keltov Krogsgaard erstatter Jette Stove i styret for DAN ASSURANCE CONSULT A/S etter en periode på 14 år. Karen Zitta Keltov er fortsatt styremedlem.Se mere
20. desember 1994Karen Zitta Keltov blir med i styretDAN ASSURANCE CONSULT A/SKaren Zitta Keltov erstatter Michael Christiani Havemann i styret for DAN ASSURANCE CONSULT A/S etter en periode på 12 år.Se mere