6. april 2001Karin Elisabeth Strange forlater ledelsenMU-VI-BO ApSKarin Elisabeth Strange forlater ledelsen for MU-VI-BO ApS etter en periode på 1 år.Se mere
23. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortMU-VI-BO ApSMU-VI-BO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Karin Elisabeth Strange er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2000Karin Elisabeth Strange blir med i ledelsenMU-VI-BO ApSKarin Elisabeth Strange erstatter Lisbeth Kaas Kjærsgaard i ledelsen for MU-VI-BO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. januar 2000AdresseendringMU-VI-BO ApSMU-VI-BO ApS flytter fra København Ø til Frederiksberg. Karin Elisabeth Strange er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2000Nytt navn: MU-VI-BO ApSELSELIS ApS AF 23. JANUAR 1997ELSELIS ApS AF 23. JANUAR 1997 skifter navn til MU-VI-BO ApS. Karin Elisabeth Strange er medlem af ledelsen.Se mere