31. januar 2017Karin Juul Damgaard forlater styretSTORGAARD BILER A/SKarin Juul Damgaard forlater styret for STORGAARD BILER A/S etter en periode på 8 år.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenSTORGAARD BILER A/SEbbe Storgård Bendixen registrert som reell eier av STORGAARD BILER A/S. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
26. mai 2016Overskudd på DKK 1,3 mio.STORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
26. juni 2015Overskudd på DKK 745.596 STORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
20. januar 2015Ebbe Storgård Bendixen blir med i ledelsenSTORGAARD BILER A/SEbbe Storgård Bendixen blir med i ledelsen for STORGAARD BILER A/S. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
6. april 2014Overskudd på DKK 779.401 STORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
16. september 2013Overskudd på DKK 155.480 STORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
15. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSTORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
8. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortSTORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSTORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSTORGAARD BILER A/SSTORGAARD BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Karin Juul Damgaard er medlem av styret.Se mere
2. juni 2009Karin Juul Damgaard blir med i styretSTORGAARD BILER A/SKarin Juul Damgaard erstatter Bo Christensen Sylvester i styret for STORGAARD BILER A/S etter en periode på 8 år.Se mere