26. juniOverskudd på DKK 2,2 mio.Lyngvig 2 ApSLyngvig 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karin Kirk Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiOverskudd på DKK 837.890 MAKS-P ApSMAKS-P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
25. marsUnderskudd på DKK 2,6 mio.REKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 7,0 mio.Lyngvig 2 ApSLyngvig 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Karin Kirk Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 17.043 MAKS-P ApSMAKS-P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
17. mars 2023Underskudd på DKK 3,0 mio.REKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 895.758 Lyngvig 2 ApSLyngvig 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Karin Kirk Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Underskudd på DKK 8.913 MAKS-P ApSMAKS-P ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. april 2021 til 31. desember 2021. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
7. februar 2022Overskudd på DKK 5,7 mio.REKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Ny bransje: Gennemførelse af byggeprojekterREKA KL Holding A/STidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.Lyngvig 2 ApSLyngvig 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Karin Kirk Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2021StiftelseMAKS-P ApSMAKS-P ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 8,0 mio.REKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
21. april 2020Overskudd på DKK 2,2 mio.Lyngvig 2 ApSLyngvig 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Karin Kirk Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2020Overskudd på DKK 20 mio.REKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2019Karin Kirk Larsen blir med i ledelsenLyngvig 2 ApSKarin Kirk Larsen blir med i ledelsen for Lyngvig 2 ApS.Se mere
28. februar 2019Overskudd på DKK 3,1 mio.REKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2018Ny bransje: Finansielle holdingselskaberREKA KL Holding A/STidligere bransje: Uoplyst. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2018Overskudd på DKK 948.066 REKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 11. oktober 2016 til 30. september 2017. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2016StiftelseREKA KL Holding A/SREKA KL Holding A/S stiftes i bransjen uoplyst. Karin Kirk Larsen er medlem av styret.Se mere