2. mai 2011Karin Louise Lermark forlater ledelsenSONNES KØKKEN AF 2011 ApSKarin Louise Lermark forlater ledelsen for SONNES KØKKEN AF 2011 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
6. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortRUMLIGT ApSRUMLIGT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2009 til 31. oktober 2010. Karin Louise Lermark er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortRUMLIGT ApSRUMLIGT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Karin Louise Lermark er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2009AdresseendringRUMLIGT ApSRUMLIGT ApS flytter til ny adresse i Virum. Karin Louise Lermark er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortRUMLIGT ApSRUMLIGT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 31. oktober. Karin Louise Lermark er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Indretningsarkitekter og rumdesignRUMLIGT ApSTidligere bransje: Indretningsarkitekter. Karin Louise Lermark er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007AdresseendringRUMLIGT ApSRUMLIGT ApS flytter fra København K til Virum. Karin Louise Lermark er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2007Karin Louise Lermark blir med i ledelsenRUMLIGT ApSKarin Louise Lermark blir med i ledelsen for RUMLIGT ApS.Se mere
29. mai 2007Nytt navn: RUMLIGT ApSApS KBUS 17 NR. 5823ApS KBUS 17 NR. 5823 skifter navn til RUMLIGT ApS. Karin Louise Lermark er medlem af ledelsen.Se mere