16. november 2016Karl Erik Magnus Örnhem forlater styretAVALON SOLUTIONS A/SKarl Erik Magnus Örnhem forlater styret for AVALON SOLUTIONS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
21. juni 2016Overskudd på DKK 1,3 mio.AVALON SOLUTIONS A/SAVALON SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
8. juni 2015Overskudd på DKK 1,6 mio.AVALON SOLUTIONS A/SAVALON SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
10. april 2015Nytt navn: AVALON SOLUTIONS A/SAVALON INNOVATION SOLUTIONS A/SAVALON INNOVATION SOLUTIONS A/S skifter navn til AVALON SOLUTIONS A/S. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
12. november 2014Atle Andersen forlater styretAVALON INNOVATION SOLUTIONS A/SAtle Andersen forlater styret for AVALON INNOVATION SOLUTIONS A/S etter en periode på 11 måneder. Karl Erik Magnus Örnhem er fortsatt styremedlem.Se mere
12. november 2014Atle Andersen forlater ledelsenAVALON INNOVATION SOLUTIONS A/SAtle Andersen forlater ledelsen for AVALON INNOVATION SOLUTIONS A/S etter en periode på 11 måneder. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
12. november 2014Hans Ola Persson blir adm. direktørAVALON INNOVATION SOLUTIONS A/SHans Ola Persson blir adm. direktør i AVALON INNOVATION SOLUTIONS A/S. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
12. november 2014Nytt navn: AVALON INNOVATION SOLUTIONS A/SAVALON INNOVATION A/SAVALON INNOVATION A/S skifter navn til AVALON INNOVATION SOLUTIONS A/S. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
20. august 2014AdresseendringAVALON INNOVATION A/SAVALON INNOVATION A/S flytter fra Ry til Åbyhøj. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
22. juni 2014Underskudd på DKK 2,3 mio.AVALON INNOVATION A/SAVALON INNOVATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
10. desember 2013Erstatning i styretAVALON INNOVATION A/S3 endringer i styret for AVALON INNOVATION A/S. Karl Erik Magnus Örnhem er fortsatt styremedlem.Se mere
10. desember 2013Atle Andersen blir med i ledelsenAVALON INNOVATION A/SAtle Andersen erstatter Arne Brohuus i ledelsen for AVALON INNOVATION A/S etter en periode på 11 år. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
1. juni 2013Underskudd på DKK 185.505 AVALON INNOVATION A/SAVALON INNOVATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2012Karl Erik Magnus Örnhem blir med i styretAVALON INNOVATION A/SKarl Erik Magnus Örnhem blir med i styret for AVALON INNOVATION A/S.Se mere
12. oktober 2012Nytt navn: AVALON INNOVATION A/SAVALON PLM A/SAVALON PLM A/S skifter navn til AVALON INNOVATION A/S. Karl Erik Magnus Örnhem er medlem av styret.Se mere