26. mars 2015Michael Hauge Sørensen blir med i styretSanta Fe Group A/SMichael Hauge Sørensen erstatter Karl Mats Erik Lönnqvist i styret for Santa Fe Group A/S etter en periode på 9 år.Se mere
4. april 2014Regnskap for 2013 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
4. april 2013Regnskap for 2012 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
13. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
5. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
24. mars 2010Preben Sunke blir med i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIPreben Sunke erstatter Torsten Erik Rasmussen i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 12 år. Karl Mats Erik Lönnqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
9. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNITidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
30. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
27. mars 2007Nye navn i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI2 nye medlemmer blir med i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI. Karl Mats Erik Lönnqvist er fortsatt styremedlem.Se mere
12. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Karl Mats Erik Lönnqvist er medlem av styret.Se mere
30. mars 2006Karl Mats Erik Lönnqvist blir med i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIKarl Mats Erik Lönnqvist blir med i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI.Se mere