1. desember 2017 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerOmnisol ApS Karl Peter Vest er trådt ud af bestyrelsen for Omnisol ApS (kilde: Les artikkel
13. november 2017Karl Peter Vest forlater styretOMNISOL ApSKarl Peter Vest forlater styret for OMNISOL ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. november 2017Christian Bredtoft Guldmann blir med i ledelsenOMNISOL ApSChristian Bredtoft Guldmann blir med i ledelsen for OMNISOL ApS. Karl Peter Vest er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2017Overskudd på DKK 11 mio.OMNISOL ApSOMNISOL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Karl Peter Vest er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2017Henrik Maximilian Møgelvang forlater ledelsenOMNISOL ApSHenrik Maximilian Møgelvang forlater ledelsen for OMNISOL ApS etter en periode på 5 år. Karl Peter Vest er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2016Underskudd på DKK 10 mio.OMNISOL ApSOMNISOL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. april. Karl Peter Vest er medlem av styret.Se mere
21. desember 2015Underskudd på DKK 219.972 OMNISOL ApSOMNISOL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Karl Peter Vest er medlem av styret.Se mere
12. august 2015AdresseendringOMNISOL ApSOMNISOL ApS flytter fra København Ø til Kalundborg. Karl Peter Vest er medlem av styret.Se mere
30. juli 2015Karl Peter Vest blir med i styretOMNISOL ApSKarl Peter Vest blir med i styret for OMNISOL ApS.Se mere