3. juli 1989Karl Åke Engman forlater styretA/S PSE NR. 1723Karl Åke Engman forlater styret for A/S PSE NR. 1723 etter en periode på 3 år.Se mere
3. juli 1989Karl Åke Engman forlater styretA/S PSE NR 1043Karl Åke Engman forlater styret for A/S PSE NR 1043 etter en periode på 5 år.Se mere
25. oktober 1988Karl Åke Engman forlater styretEJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963Karl Åke Engman forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963 etter en periode på 25 år.Se mere
1. februar 1986StiftelseA/S PSE NR. 1723A/S PSE NR. 1723 stiftes i 1986. Karl Åke Engman er medlem av styret.Se mere
15. september 1984StiftelseA/S PSE NR 1043A/S PSE NR 1043 stiftes i 1984. Karl Åke Engman er medlem av styret.Se mere
1. juni 1963StiftelseEJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963 stiftes i 1963. Karl Åke Engman er medlem av styret.Se mere