2. septemberDidde Dahler Knudsen blir med i ledelsenTK MONTAGE KØBENHAVN ApSDidde Dahler Knudsen erstatter Torben Knudsen i ledelsen for TK MONTAGE KØBENHAVN ApS etter en periode på 18 år. Karsten Herløv Seldrup eier 20% av virksomheten.Se mere
15. maiEndring i eierkretsenTK MONTAGE KØBENHAVN ApSDidde Dahler Knudsen registrert som reell eier av TK MONTAGE KØBENHAVN ApS. Karsten Herløv Seldrup eier fortsat 20% av virksomheten.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 123.260 Seldrup Holding ApSSeldrup Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. september 2022 til 30. juni 2023. Karsten Herløv Seldrup er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.TK MONTAGE KØBENHAVN ApSTK MONTAGE KØBENHAVN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Karsten Herløv Seldrup eier 20% av virksomheten.Se mere
28. april 2023AdresseendringTK MONTAGE KØBENHAVN ApSTK MONTAGE KØBENHAVN ApS flytter til ny adresse i Esbjerg N. Karsten Herløv Seldrup eier 20% av virksomheten.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.TK MONTAGE KØBENHAVN ApSTK MONTAGE KØBENHAVN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Karsten Herløv Seldrup eier 20% av virksomheten.Se mere
8. september 2022StiftelseSeldrup Holding ApSSeldrup Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Karsten Herløv Seldrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Endring i eierkretsenTK MONTAGE KØBENHAVN ApSKarsten Herløv Seldrup registrert som reell eier av TK MONTAGE KØBENHAVN ApS.Se mere