25. februar 2003Karsten Jørgensen forlater ledelsenMB - EJENDOMSLEASING A/SKarsten Jørgensen forlater ledelsen for MB - EJENDOMSLEASING A/S etter en periode på 44 år.Se mere
7. februar 2003Nytt navn: MB - EJENDOMSLEASING A/SA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS skifter navn til MB - EJENDOMSLEASING A/S. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2001Mikael Resen Iman-Sørensen blir med i styretA/S MIDTFINANSMikael Resen Iman-Sørensen erstatter Steen Hove i styret for A/S MIDTFINANS etter en periode på 7 år. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2000Karsten Jørgensen forlater ledelsenK/S BODENHOFF LEASINGKarsten Jørgensen forlater ledelsen for K/S BODENHOFF LEASING etter en periode på 7 år.Se mere
8. juni 2000Niels Henrik Neermark blir med i styretA/S MIDTFINANSNiels Henrik Neermark erstatter Jørgen Pedersen i styret for A/S MIDTFINANS etter en periode på 41 år. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 1999Regnskap for 1998 offentligjortK/S BODENHOFF LEASINGK/S BODENHOFF LEASING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1997Karsten Jørgensen forlater styretK/S UL ARKTISKarsten Jørgensen forlater styret for K/S UL ARKTIS etter en periode på 4 år.Se mere
30. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 1996Karsten Jørgensen forlater ledelsenREDERIANPARTSSELSKABET ARKTISKarsten Jørgensen forlater ledelsen for REDERIANPARTSSELSKABET ARKTIS etter en periode på 5 år.Se mere
10. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortA/S MIDTFINANSA/S MIDTFINANS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 1995Søren Søgaard blir med i ledelsenREDERIANPARTSSELSKABET ARKTISSøren Søgaard erstatter Lars Kyvsgaard i ledelsen for REDERIANPARTSSELSKABET ARKTIS etter en periode på 4 år. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 1994Steen Hove blir med i styretA/S MIDTFINANSSteen Hove erstatter Jan Kondrup i styret for A/S MIDTFINANS etter en periode på 35 år. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 1994Nytt navn: REDERIANPARTSSELSKABET ARKTISREDERIANPARTSSELSKABET KUO CHIAREDERIANPARTSSELSKABET KUO CHIA skifter navn til REDERIANPARTSSELSKABET ARKTIS. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 1994Henrik Stephansen forlater ledelsenREDERIANPARTSSELSKABET KUO CHIAHenrik Stephansen forlater ledelsen for REDERIANPARTSSELSKABET KUO CHIA etter en periode på 3 år. Karsten Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere