8. juliKarsten Skov Hansen forlater ledelsenHOUSE OF FITNESS ApSKarsten Skov Hansen forlater ledelsen for HOUSE OF FITNESS ApS etter en periode på 12 år.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenHOUSE OF FITNESS ApSKarsten Skov Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av HOUSE OF FITNESS ApS.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenFITNESS ONE HADERSLEV ApSKarsten Skov Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av FITNESS ONE HADERSLEV ApS.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 444.254 JUMBO SALES DIVISION US ApSJUMBO SALES DIVISION US ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Karsten Skov Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Underskudd på DKK 3.972 SKOVMOSE HOLDING KOLDING ApSSKOVMOSE HOLDING KOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Underskudd på DKK 468.344 FITNESS ONE HADERSLEV ApSFITNESS ONE HADERSLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Karsten Skov Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Underskudd på DKK 79.787 HOUSE OF FITNESS ApSHOUSE OF FITNESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 11 mio.SKOV HANSEN HOLDING ApSSKOV HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 15 mio.JUMBO STILLADS A/SJUMBO STILLADS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenFITNESS ONE HADERSLEV ApSKarsten Skov Hansen øker sitt reelle eierskap av FITNESS ONE HADERSLEV ApS.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenHOUSE OF FITNESS ApSKarsten Skov Hansen øker sitt reelle eierskap av HOUSE OF FITNESS ApS.Se mere
30. oktober 2023Per Mose Jakobsen blir adm. direktørFITNESS ONE HADERSLEV ApSPer Mose Jakobsen blir adm. direktør i FITNESS ONE HADERSLEV ApS. Karsten Skov Hansen eier 83,3% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Bjarke Hansen forlater ledelsenFITNESS ONE HADERSLEV ApSBjarke Hansen forlater ledelsen for FITNESS ONE HADERSLEV ApS etter en periode på 15 år. Karsten Skov Hansen eier 83,3% av virksomheten.Se mere
10. juli 2023Produktassistent til marketing hos JUMBO Stillads A/SJUMBO STILLADS A/S · KoldingJUMBO STILLADS A/S søger ny medarbejder i Kolding på fuld tid. Kontaktperson: JUMBO HR Afd.. Karsten Skov Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se jobopslag
2. desember 2022Overskudd på DKK 22 mio.JUMBO STILLADS A/SJUMBO STILLADS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. desember 2022Overskudd på DKK 514.082 JUMBO SALES DIVISION US ApSJUMBO SALES DIVISION US ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Karsten Skov Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Underskudd på DKK 428.883 FITNESS ONE HADERSLEV ApSFITNESS ONE HADERSLEV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Karsten Skov Hansen eier 83,3% av virksomheten.Se mere
30. november 2022Underskudd på DKK 272.289 HOUSE OF FITNESS ApSHOUSE OF FITNESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Underskudd på DKK 156.703 SKOVMOSE HOLDING KOLDING ApSSKOVMOSE HOLDING KOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.SKOV HANSEN HOLDING ApSSKOV HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Karsten Skov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere