20. septemberSimon Kjær forlater ledelsenCI ETF I Investment GP ApSSimon Kjær forlater ledelsen for CI ETF I Investment GP ApS etter en periode på 3 år. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
23. august · vores-kongenslyngby.dkNye virksomheder i Kongens Lyngby i sidste månedLukla Energy ApS tilhører branchen Ventureselskaber og kapitalfonde og er ejet samt ledet af Karsten Uhd Plauborg. Les artikkel
19. juliStiftelseTeras Energy ApSTeras Energy ApS stiftes i bransjen handel med elektricitet. Karsten Uhd Plauborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juliStiftelseLukla Energy ApSLukla Energy ApS stiftes i bransjen ventureselskaber og kapitalfonde. Karsten Uhd Plauborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juliUnderskudd på EUR 4,8 mio.CI ETF I Fjord P/SCI ETF I Fjord P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karsten Uhd Plauborg er styreleder.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 102.000 CI ETF I Hoest HoldCo ApSCI ETF I Hoest HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliOverskudd på EUR 460.000 CI ETF I Hoest P/SCI ETF I Hoest P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karsten Uhd Plauborg er styreleder.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 98.987 Lukla Holding ApSLukla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 48.426 CI ETF I Investment GP ApSCI ETF I Investment GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarAdresseendringCI ETF I Investment GP ApSCI ETF I Investment GP ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarAdresseendringCI ETF I Hoest HoldCo ApSCI ETF I Hoest HoldCo ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarAdresseendringCI ETF I Fjord P/SCI ETF I Fjord P/S flytter fra København Ø til Nordhavn. Karsten Uhd Plauborg er styreleder.Se mere
16. februarAdresseendringCI ETF I Hoest P/SCI ETF I Hoest P/S flytter fra København Ø til Nordhavn. Karsten Uhd Plauborg er styreleder.Se mere
15. desember 2023Karsten Uhd Plauborg forlater styretCI ETF I Apollo ProjCo P/SKarsten Uhd Plauborg forlater styret for CI ETF I Apollo ProjCo P/S etter en periode på 1 år.Se mere
31. juli 2023Karsten Uhd Plauborg forlater styretCI ETF I Skrydstrup P/SKarsten Uhd Plauborg forlater styret for CI ETF I Skrydstrup P/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
30. juni 2023Underskudd på EUR 21 mio.CI ETF I Hoest P/SCI ETF I Hoest P/S offentliggjør regnskap for perioden 9. juli 2021 til 31. desember 2022. Karsten Uhd Plauborg er styreleder.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 2.000 CI ETF I Hoest HoldCo ApSCI ETF I Hoest HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. juli 2021 til 31. desember 2022. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på EUR 3,7 mio.CI ETF I Fjord P/SCI ETF I Fjord P/S offentliggjør regnskap for perioden 21. april 2022 til 31. desember 2022. Karsten Uhd Plauborg er styreleder.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 51.848 Lukla Holding ApSLukla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 316.708 Nordpoint ApSNordpoint ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Karsten Uhd Plauborg er medlem af ledelsen.Se mere