12. oktober 2020 · Building SupplyUgens konkurser - uge 41Selskabet har drevet virksomhed fra adressen c/o Kasper Pedersen, Industrivej 1, st., 6000 Kolding. Les artikkel
8. oktober 2020 · BygtekUge 41: Konkurser i byggerietSelskabet har drevet virksomhed fra adressen c/o Kasper Pedersen, Industrivej 1, st., 6000 Kolding. Les artikkel
11. mai 2020Kasper Binder Pedersen forlater ledelsenTømrerfirmaet Kasper Pedersen IVSKasper Binder Pedersen forlater ledelsen for Tømrerfirmaet Kasper Pedersen IVS etter en periode på 3 måneder.Se mere
28. januar 2020Kasper Binder Pedersen blir med i ledelsenTømrerfirmaet Kasper Pedersen IVSKasper Binder Pedersen erstatter Martin Manthy Buhl Jørgensen i ledelsen for Tømrerfirmaet Kasper Pedersen IVS etter en periode på 4 år.Se mere
28. januar 2020AdresseendringTømrerfirmaet Kasper Pedersen IVSTømrerfirmaet Kasper Pedersen IVS flytter fra Thorsø til Randers SV. Kasper Binder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2020Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTømrerfirmaet Kasper Pedersen IVSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Kasper Binder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2020Nytt navn: Tømrerfirmaet Kasper Pedersen IVSBuhl Jørgensen Invest IVSBuhl Jørgensen Invest IVS skifter navn til Tømrerfirmaet Kasper Pedersen IVS. Kasper Binder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2019Kasper Binder Pedersen forlater ledelsenTømrerfirmaet Buhl Jørgensen IVSKasper Binder Pedersen forlater ledelsen for Tømrerfirmaet Buhl Jørgensen IVS etter en periode på 4 år.Se mere
12. november 2018Endring i eierkretsenKM Tømrer IVSKasper Binder Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av KM Tømrer IVS.Se mere
12. november 2018Endring i eierkretsenKM Invest Aarhus IVSKasper Binder Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av KM Invest Aarhus IVS.Se mere
26. januar 2018Overskudd på DKK 167.143 KM Invest Aarhus IVSKM Invest Aarhus IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kasper Binder Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. januar 2018Overskudd på DKK 177.613 KM Tømrer IVSKM Tømrer IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kasper Binder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2017Underskudd på DKK 3.170 KM Invest Aarhus IVSKM Invest Aarhus IVS offentliggjør regnskap for perioden 15. februar 2016 til 31. desember 2016. Kasper Binder Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
18. mai 2017Underskudd på DKK 7.970 KM Tømrer IVSKM Tømrer IVS offentliggjør regnskap for perioden 23. juli 2015 til 31. desember 2016. Kasper Binder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2016StiftelseKM Invest Aarhus IVSKM Invest Aarhus IVS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Kasper Binder Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
23. juli 2015StiftelseKM Tømrer IVSKM Tømrer IVS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Kasper Binder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere