1. juliUnderskudd på DKK 63.653 KN Gruppen Ejendomme ApSKN Gruppen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 185.898 3x53 Gruppen ApS3x53 Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 59.260 KN Gruppen Holding ApSKN Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 216.811 3 X 53 TRANSPORT A/S3 X 53 TRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 104.684 3x53 Gruppen ApS3x53 Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 22.640 KN Gruppen Ejendomme ApSKN Gruppen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 725.186 KN Gruppen Holding ApSKN Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 530.060 3 X 53 TRANSPORT A/S3 X 53 TRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2022AdresseendringKN Gruppen Ejendomme ApSKN Gruppen Ejendomme ApS flytter fra Greve til Slangerup. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2022AdresseendringKN Gruppen Holding ApSKN Gruppen Holding ApS flytter fra Greve til Slangerup. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Underskudd på DKK 10.642 3x53 Gruppen ApS3x53 Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 114.260 KN Gruppen Holding ApSKN Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 627 KN Gruppen Ejendomme ApSKN Gruppen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 3.410 3 X 53 TRANSPORT A/S3 X 53 TRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 1,6 mio.KN Gruppen Holding ApSKN Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Overskudd på DKK 21.266 3 X 53 TRANSPORT A/S3 X 53 TRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 12.134 KN Gruppen Ejendomme ApSKN Gruppen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 231.863 3x53 Gruppen ApS3x53 Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2020Overskudd på DKK 9.794 KN Gruppen Holding ApSKN Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2020Underskudd på DKK 31.152 3x53 Gruppen ApS3x53 Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kasper Helsing Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere