23. juni 2014Kasper Krøll Langebæk forlater styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTKasper Krøll Langebæk forlater styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT etter en periode på 9 måneder.Se mere
1. april 2014Overskudd på DKK 7.901 FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013. Kasper Krøll Langebæk er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2013Kasper Krøll Langebæk blir med i styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTKasper Krøll Langebæk blir med i styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT.Se mere