30. november 2009Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen forlater styretKT EJENDOMME A/SKasper Martinus Rørstrøm Thomsen forlater styret for KT EJENDOMME A/S etter en periode på 9 år.Se mere
30. november 2009Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen forlater ledelsenKT EJENDOMME A/SKasper Martinus Rørstrøm Thomsen forlater ledelsen for KT EJENDOMME A/S etter en periode på 9 år.Se mere
2. september 2004Ny status UNDER KONKURSKT EJENDOMME A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2004Poul Erik Andersen forlater styretKT EJENDOMME A/SPoul Erik Andersen forlater styret for KT EJENDOMME A/S etter en periode på 4 år. Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortKT EJENDOMME A/SKT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortKT EJENDOMME A/SKT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortKT EJENDOMME A/SKT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2000Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen blir med i styretKT EJENDOMME A/SKasper Martinus Rørstrøm Thomsen blir med i styret for KT EJENDOMME A/S.Se mere
30. november 2000Kasper Martinus Rørstrøm Thomsen blir med i ledelsenKT EJENDOMME A/SKasper Martinus Rørstrøm Thomsen erstatter Arne Bomholt Pedersen i ledelsen for KT EJENDOMME A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere