22. aprilOverskudd på DKK 856.000 RELOAD A/SRELOAD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 298.007 Solera Holding ApSSolera Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 624.283 Reload Group ApSReload Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023Endring i eierkretsenSOCIALSQUARE ApSKasper Nyberg Garnæs er ikke lenger registrert som reell eier av SOCIALSQUARE ApS.Se mere
10. mai 2023Underskudd på DKK 62.709 Solera Holding ApSSolera Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2023Underskudd på DKK 99.869 Reload Group ApSReload Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Underskudd på DKK 8.279 SOCIALSQUARE ApSSOCIALSQUARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 38.471 RELOAD A/SRELOAD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 430.306 Solera Holding ApSSolera Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 838.764 Reload Group ApSReload Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 821.879 RELOAD A/SRELOAD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere
28. mars 2022Overskudd på DKK 31.904 SOCIALSQUARE ApSSOCIALSQUARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere
17. juni 2021Overskudd på DKK 55.761 Solera Holding ApSSolera Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021Overskudd på DKK 134.636 Reload Group ApSReload Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2021Overskudd på DKK 6.623 SOCIALSQUARE ApSSOCIALSQUARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere
28. mai 2021Overskudd på DKK 386.987 RELOAD A/SRELOAD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere
29. desember 2020Endring i eierkretsenRELOAD A/SKasper Nyberg Garnæs reduserer sitt reelle eierskap av RELOAD A/S.Se mere
13. juli 2020Overskudd på DKK 9.217 Solera Holding ApSSolera Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2020Overskudd på DKK 35.146 Reload Group ApSReload Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kasper Nyberg Garnæs er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2020Overskudd på DKK 265.304 RELOAD A/SRELOAD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kasper Nyberg Garnæs eier 37,5% av virksomheten.Se mere