25. marsOverskudd på DKK 191.686 Rønnow ApSRønnow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars · erhvervslivesbjerg.dkIkke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos Green 1 A/S i ObbekjærFirmaet ledes af direktør Kasper Rønnow Bach. Les artikkel
5. marsOverskudd på DKK 602.491 Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Overskudd på DKK 365.123 Rønnow ApSRønnow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Overskudd på DKK 448.171 Rønnow ApSRønnow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabRønnow ApSRønnow IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Rønnow ApS. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Torben Brodersen Falkenberg blir med i styretGreen I A/STorben Brodersen Falkenberg blir med i styret for Green I A/S. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2021Overskudd på DKK 123.410 Rønnow IVSRønnow IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2021Overskudd på DKK 393.632 Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 1,4 mio.Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2020Overskudd på DKK 445.574 Rønnow IVSRønnow IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2019Overskudd på DKK 807.982 Rønnow IVSRønnow IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2019Overskudd på DKK 2,4 mio.Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2018Overskudd på DKK 214.254 Rønnow IVSRønnow IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2018Overskudd på DKK 679.482 Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2017Overskudd på DKK 164.289 Rønnow IVSRønnow IVS offentliggjør regnskap for perioden 12. november 2015 til 30. september 2016. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2017Overskudd på DKK 513.571 Green I A/SGreen I A/S offentliggjør regnskap for perioden 16. november 2015 til 30. september 2016. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2015StiftelseGreen I A/SGreen I A/S stiftes i bransjen serviceydelser i forbindelse med planteavl. Kasper Rønnow Bach er medlem af ledelsen.Se mere