24. maiOverskudd på DKK 1,3 mio.Ubbe Holding ApSUbbe Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april · food-supply.dkEksponentiel vækst med ACC hos UBBE Rådgivende IngeniørerVi er selv en lille virksomhed, som har fokus på fleksibilitet og hastighed, og noget af det, jeg er helt vild med ved Tick Cad, er, at det er nøjagtig de samme værdier, vi kigger ind i her,” Kasper Ubbe Nielsen, CEO, UBBE Rådgivende Ingeniører.Les artikkel
1. aprilAdresseendringUbbe Rådgivende Ingeniører ApSUbbe Rådgivende Ingeniører ApS flytter til ny adresse i Silkeborg. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. marsOverskudd på DKK 1,1 mio.Ubbe Rådgivende Ingeniører ApSUbbe Rådgivende Ingeniører ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023StiftelseNN-01 ApSNN-01 ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Anders Ejlskov Hust blir med i styretUbbe Rådgivende Ingeniører ApSAnders Ejlskov Hust blir med i styret for Ubbe Rådgivende Ingeniører ApS. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 405.180 Ubbe Rådgivende Ingeniører ApSUbbe Rådgivende Ingeniører ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2023Overskudd på DKK 394.471 Ubbe Holding ApSUbbe Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2022 · Dagbladet LicitationenÆndringer i bestyrelser og direktion - uge 36Samtidig er Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen og Kasper Ubbe Nielsen indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
2. september 2022Kasper Ubbe Nielsen blir med i styretUbbe Rådgivende Ingeniører ApSKasper Ubbe Nielsen blir med i styret for Ubbe Rådgivende Ingeniører ApS.Se mere
23. juni 2022Overskudd på DKK 90.819 Ubbe Holding ApSUbbe Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022Overskudd på DKK 90.462 Ubbe Rådgivende Ingeniører ApSUbbe Rådgivende Ingeniører ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. september 2020 til 31. desember 2021. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberUbbe Holding ApSTidligere bransje: Anden bygningsinstallationsvirksomhed. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Overskudd på DKK 151.951 Ubbe Holding ApSUbbe Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2021Ny selskapsform AnpartsselskabUbbe Holding ApSUbbe Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Ubbe Holding ApS. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2021AdresseendringUbbe Rådgivende Ingeniører ApSUbbe Rådgivende Ingeniører ApS flytter fra Them til Silkeborg. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2020Kasper Ubbe Nielsen forlater ledelsenPeter Hansen Rådgivende Ingeniør ApSKasper Ubbe Nielsen forlater ledelsen for Peter Hansen Rådgivende Ingeniør ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. september 2020Endring i eierkretsenPeter Hansen Rådgivende Ingeniør ApSKasper Ubbe Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Peter Hansen Rådgivende Ingeniør ApS.Se mere
2. september 2020StiftelseUbbe Rådgivende Ingeniører ApSUbbe Rådgivende Ingeniører ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2020Overskudd på DKK 60.554 Ubbe Holding IVSUbbe Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kasper Ubbe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere