11. april 2012Katarina Albin Skriver forlater styretESKEBJERG BRUGSFORENINGKatarina Albin Skriver forlater styret for ESKEBJERG BRUGSFORENING etter en periode på 9 år.Se mere
12. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
26. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
4. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
30. april 2009Nye navn i styretESKEBJERG BRUGSFORENING2 nye medlemmer blir med i styret for ESKEBJERG BRUGSFORENING. Katarina Albin Skriver er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
26. mars 2008Unni Beate Schäd forlater styretESKEBJERG BRUGSFORENINGUnni Beate Schäd forlater styret for ESKEBJERG BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Katarina Albin Skriver er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Købmænd og døgnkioskerESKEBJERG BRUGSFORENINGTidligere bransje: Kolonialhandel. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
17. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
3. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
29. mars 2006Lissi Pedersen forlater styretESKEBJERG BRUGSFORENINGLissi Pedersen forlater styret for ESKEBJERG BRUGSFORENING etter en periode på 10 år. Katarina Albin Skriver er fortsatt styremedlem.Se mere
13. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
15. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortESKEBJERG BRUGSFORENINGESKEBJERG BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Katarina Albin Skriver er medlem av styret.Se mere
31. mars 2004Unni Beate Schäd blir med i styretESKEBJERG BRUGSFORENINGUnni Beate Schäd erstatter Bodil Marie Sørensen i styret for ESKEBJERG BRUGSFORENING etter en periode på 8 år. Katarina Albin Skriver er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mars 2003Katarina Albin Skriver blir med i styretESKEBJERG BRUGSFORENINGKatarina Albin Skriver erstatter Sven Åge Fast i styret for ESKEBJERG BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere