31. desember 2013Katarina Hulteberg forlater styretSODEXO A/SKatarina Hulteberg forlater styret for SODEXO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
4. februar 2013Regnskap for 2012 offentligjortSODEXO A/SSODEXO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2011 til 31. august 2012. Katarina Hulteberg er medlem av styret.Se mere
15. januar 2013Gilles Bernard Vestur blir med i styretSODEXO A/SGilles Bernard Vestur erstatter Ola Jan Ewe Nilsson i styret for SODEXO A/S etter en periode på 2 år. Katarina Hulteberg er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 2012Steven Brice Pangburn blir med i styretSODEXO A/SSteven Brice Pangburn erstatter Marc Roland i styret for SODEXO A/S etter en periode på 1 år. Katarina Hulteberg er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortSODEXO A/SSODEXO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011. Katarina Hulteberg er medlem av styret.Se mere
5. mai 2011Katarina Hulteberg blir med i styretSODEXO A/SKatarina Hulteberg blir med i styret for SODEXO A/S.Se mere