30. desember 2020Endring i eierkretsenDet Lærende Fængsel IVSKate Maria Vinther er ikke lenger registrert som reell eier av Det Lærende Fængsel IVS.Se mere
12. oktober 2020Kate Maria Vinther forlater ledelsenDet Lærende Fængsel IVSKate Maria Vinther forlater ledelsen for Det Lærende Fængsel IVS etter en periode på 6 år.Se mere
12. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDet Lærende Fængsel IVSTidligere status: Normal. Kate Maria Vinther eier 100% av virksomheten.Se mere
13. august 2019Overskudd på DKK 0 Det Lærende Fængsel IVSDet Lærende Fængsel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kate Maria Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2018AdresseendringDet Lærende Fængsel IVSDet Lærende Fængsel IVS flytter fra Kastrup til Helsingør. Kate Maria Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2018Underskudd på DKK 92.197 Det Lærende Fængsel IVSDet Lærende Fængsel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kate Maria Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 37.629 Det Lærende Fængsel IVSDet Lærende Fængsel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kate Maria Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 67.300 Det Lærende Fængsel IVSDet Lærende Fængsel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2015 til 31. desember 2015. Kate Maria Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2015StiftelseDet Lærende Fængsel IVSDet Lærende Fængsel IVS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Kate Maria Vinther er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 1990Kate Maria Vinther forlater styretTORSO ApSKate Maria Vinther forlater styret for TORSO ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. april 1989Jonna Flindt forlater styretTORSO ApSJonna Flindt forlater styret for TORSO ApS etter en periode på 1 år. Kate Maria Vinther er fortsatt styremedlem.Se mere
28. desember 1988Jonna Flindt forlater ledelsenTORSO ApSJonna Flindt forlater ledelsen for TORSO ApS etter en periode på 12 måneder. Kate Maria Vinther er medlem av styret.Se mere
7. mai 1988Nytt navn: TORSO ApSApS KBIL 9 NR.1554ApS KBIL 9 NR.1554 skifter navn til TORSO ApS. Kate Maria Vinther er medlem av styret.Se mere
6. mai 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR.1554Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR.1554 etter en periode på 4 måneder. Kate Maria Vinther er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 1988Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR.1554Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR.1554 etter en periode på 4 måneder. Kate Maria Vinther er medlem av styret.Se mere
1. januar 1988StiftelseApS KBIL 9 NR.1554ApS KBIL 9 NR.1554 stiftes i 1988. Kate Maria Vinther er medlem av styret.Se mere