11. juliUnderskudd på DKK 567.145 Boligfonden AutismeBoligfonden Autisme offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliLene Juel blir med i ledelsenDet Ny Højtoft ApSLene Juel erstatter Thomas Viskum i ledelsen for Det Ny Højtoft ApS etter en periode på 2 år. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juliUnderskudd på DKK 78.914 Det Ny Højtoft ApSDet Ny Højtoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juliUnderskudd på DKK 573.707 Ny Højtoft K/SNy Højtoft K/S offentliggjør regnskap for perioden 22. november 2022 til 31. desember 2023. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juliCharlotte Irene Aller forlater styretBoligfonden AutismeCharlotte Irene Aller forlater styret for Boligfonden Autisme etter en periode på 3 år. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juliEndring i eierkretsenNy Højtoft K/SCharlotte Irene Aller er ikke lenger registrert som reell eier av Ny Højtoft K/S. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juliEndring i eierkretsenDet Ny Højtoft ApSCharlotte Irene Aller er ikke lenger registrert som reell eier av Det Ny Højtoft ApS. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniMartin Ernst blir med i styretBoligfonden AutismeMartin Ernst blir med i styret for Boligfonden Autisme. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniEndring i eierkretsenDet Ny Højtoft ApSMartin Ernst registrert som reell eier av Det Ny Højtoft ApS. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniEndring i eierkretsenNy Højtoft K/SMartin Ernst registrert som reell eier av Ny Højtoft K/S. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiAnne Katrine Ahlefeldt-Laurvig blir med i styretBoligfonden AutismeAnne Katrine Ahlefeldt-Laurvig blir med i styret for Boligfonden Autisme. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiEndring i eierkretsenDet Ny Højtoft ApSAnne Katrine Ahlefeldt-Laurvig registrert som reell eier av Det Ny Højtoft ApS. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiEndring i eierkretsenNy Højtoft K/SAnne Katrine Ahlefeldt-Laurvig registrert som reell eier av Ny Højtoft K/S. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenDet Ny Højtoft ApSBrian Janus Martin Winther Andersen reduserer sitt reelle eierskap av Det Ny Højtoft ApS. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januarMehdi Owliaie forlater styretBoligfonden AutismeMehdi Owliaie forlater styret for Boligfonden Autisme etter en periode på 1 år. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januarBernd Weibeck blir med i styretBoligfonden AutismeBernd Weibeck blir med i styret for Boligfonden Autisme. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januarEndring i eierkretsenDet Ny Højtoft ApSBernd Weibeck registrert som reell eier av Det Ny Højtoft ApS. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januarEndring i eierkretsenNy Højtoft K/SBernd Weibeck registrert som reell eier av Ny Højtoft K/S. Kathe Bjerggaard Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Kathe Bjerggaard Johansen blir med i ledelsenNy Højtoft K/SKathe Bjerggaard Johansen erstatter Bruno Månsson i ledelsen for Ny Højtoft K/S etter en periode på 1 år.Se mere
19. desember 2023Kathe Bjerggaard Johansen blir med i ledelsenDet Ny Højtoft ApSKathe Bjerggaard Johansen erstatter Bruno Månsson i ledelsen for Det Ny Højtoft ApS etter en periode på 2 år.Se mere