13. juniOverskudd på DKK 578.725 Klem Invest Holding ApSKlem Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniUnderskudd på DKK 214.861 MAST ApSMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kathrine Klem Vernersen er styreleder.Se mere
15. maiOverskudd på DKK 142.305 Ilsigvej 6 ApSIlsigvej 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. juli 2022 til 31. desember 2023. Kathrine Klem Vernersen er medlem av styret.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 29.422 Kathrine Vernersen ApSKathrine Vernersen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2023Overskudd på DKK 566.626 Klem Invest Holding ApSKlem Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2023Underskudd på DKK 264.591 MAST ApSMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kathrine Klem Vernersen er styreleder.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 46.675 Kathrine Vernersen ApSKathrine Vernersen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 30. september 2022. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2022AdresseendringKlem Invest Holding ApSKlem Invest Holding ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Kathrine Klem Vernersen blir med i styretIlsigvej 6 ApSKathrine Klem Vernersen blir med i styret for Ilsigvej 6 ApS.Se mere
8. juli 2022Søren Vernersen blir adm. direktørIlsigvej 6 ApSSøren Vernersen blir adm. direktør i Ilsigvej 6 ApS. Kathrine Klem Vernersen er medlem av styret.Se mere
8. juli 2022Ny status NORMALIlsigvej 6 ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Kathrine Klem Vernersen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 565.599 MAST ApSMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kathrine Klem Vernersen er styreleder.Se mere
31. mai 2022Underskudd på DKK 451.561 Klem Invest Holding ApSKlem Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Nytt navn: Kathrine Vernersen ApSKV MAST ApSKV MAST ApS skifter navn til Kathrine Vernersen ApS. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 22.313 Klem Invest Holding ApSKlem Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021Overskudd på DKK 239.584 MAST ApSMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kathrine Klem Vernersen er styreleder.Se mere
1. juni 2021StiftelseKV MAST ApSKV MAST ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2020Kathrine Klem Vernersen forlater styretComNordic A/SKathrine Klem Vernersen forlater styret for ComNordic A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
1. juli 2020Overskudd på DKK 153.358 Klem Invest Holding ApSKlem Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kathrine Klem Vernersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2020Overskudd på DKK 166.790 MAST ApSMAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kathrine Klem Vernersen er styreleder.Se mere