Finn Højbjerg registrert som reell eier av Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier fortsat 12,5% av virksomheten.
Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S offentliggjør regnskap for perioden 28. juni 2023 til 31. desember 2023. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 12,5% av virksomheten.
Finn Højbjerg erstatter Christian Machholdt Østergaard i styret for Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S etter en periode på 11 måneder. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 12,5% av virksomheten.
Christian Machholdt Østergaard er ikke lenger registrert som reell eier av Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier fortsat 12,5% av virksomheten.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 50% av virksomheten.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
Tina Lilienthal Glottrup blir med i styret for ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 50% av virksomheten.
Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 12,5% av virksomheten.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S flytter fra Allerød til Bagsværd. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 50% av virksomheten.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 50% av virksomheten.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
Maj-Britt Christensen forlater styret for ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S etter en periode på 22 år. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen eier 50% av virksomheten.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen er medlem av styret.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen er medlem av styret.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen er medlem av styret.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen er medlem av styret.
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S
ADMINISTRATIONSBUREAUET AF 12.11.1977/K.C. FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Katja Bønnelykke Storgaard Christensen er medlem av styret.