24. februar 2020Endring i eierkretsenKnowmio ApSKatrine Krantz Bjergved er ikke lenger registrert som reell eier av Knowmio ApS.Se mere
18. september 2019Ny status UNDER KONKURSKnowmio ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Katrine Krantz Bjergved eier 42% av virksomheten.Se mere
19. august 2019Morten Grauballe slutter som adm. direktørKnowmio ApSMorten Grauballe slutter som adm. direktør i Knowmio ApS. Katrine Krantz Bjergved eier 42% av virksomheten.Se mere
19. august 2019Katrine Krantz Bjergved forlater ledelsenKnowmio ApSKatrine Krantz Bjergved forlater ledelsen for Knowmio ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKnowmio ApSTidligere status: Normal. Katrine Krantz Bjergved eier 42% av virksomheten.Se mere
1. desember 2018Katrine Krantz Bjergved forlater ledelsenKrantz Bjergved Holding IVSKatrine Krantz Bjergved forlater ledelsen for Krantz Bjergved Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
26. april 2018Underskudd på DKK 193.170 Knowmio ApSKnowmio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Katrine Krantz Bjergved er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2018Overskudd på DKK 13.574 Krantz Bjergved Holding IVSKrantz Bjergved Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 20. oktober 2016 til 31. desember 2017. Katrine Krantz Bjergved er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2018Katrine Krantz Bjergved blir med i ledelsenKnowmio ApSKatrine Krantz Bjergved erstatter Christopher Mortimer Fjalland Liebman i ledelsen for Knowmio ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. januar 2018Endring i eierkretsenKnowmio ApSKatrine Krantz Bjergved registrert som reell eier av Knowmio ApS.Se mere
20. oktober 2016StiftelseKrantz Bjergved Holding IVSKrantz Bjergved Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Katrine Krantz Bjergved er medlem af ledelsen.Se mere