Gottlieb Advokatanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Katrine Westhausen Gottlieb er medlem af ledelsen.
Gottlieb Advokatanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Katrine Westhausen Gottlieb er medlem af ledelsen.
Gottlieb Advokatanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Katrine Westhausen Gottlieb er medlem af ledelsen.
Rainer Karl Stephan Bökmann forlater ledelsen for WINDENERGIE RAUSCHENBERG A/S etter en periode på 14 år. Katrine Westhausen Gottlieb er medlem av styret.