1. januar 1999Ny bransje: UoplystKE AF 27.01.1993 A/STidligere bransje: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer.
5. oktober 1994Flere forlater styretKE AF 27.01.1993 A/S3 medlemmer forlater styret for KE AF 27.01.1993 A/S.Bruce Lockey PattonForlater etter en periode på 25 årHans Jørn LykkeForlater etter en periode på 25 årWilliam Paul BuggForlater etter en periode på 25 år
5. oktober 1994Hans Jørn Lykke forlater ledelsenKE AF 27.01.1993 A/SHans Jørn Lykke forlater ledelsen for KE AF 27.01.1993 A/S etter en periode på 25 år.
18. februar 1993Nytt navn: KE AF 27.01.1993 A/SC.A. RASMUSSEN A/SC.A. RASMUSSEN A/S skifter navn til KE AF 27.01.1993 A/S.
17. februar 1993Flere forlater styretC.A. RASMUSSEN A/S4 medlemmer forlater styret for C.A. RASMUSSEN A/S.Bent Bjerg HolgersenForlater etter en periode på 23 årCarl Anton RasmussenForlater etter en periode på 23 årKarin Margarete Ingrid RasmussenForlater etter en periode på 23 årLeif Bank-JørgensenForlater etter en periode på 23 år
17. februar 1993Carl Anton Rasmussen forlater ledelsenC.A. RASMUSSEN A/SCarl Anton Rasmussen forlater ledelsen for C.A. RASMUSSEN A/S etter en periode på 23 år.
28. januar 1991Kim Rasmussen forlater styretC.A. RASMUSSEN A/SKim Rasmussen forlater styret for C.A. RASMUSSEN A/S etter en periode på 21 år.
28. februar 1970StiftelseC.A. RASMUSSEN A/SC.A. RASMUSSEN A/S stiftes i bransjen agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer.AdresseTranegårdsvej 292900 HellerupPersonerCarl Anton RasmussenDirektør, styremedlemHans Jørn LykkeDirektør, styremedlemBent Bjerg HolgersenStyremedlemBruce Lockey PattonStyremedlemKarin Margarete Ingrid RasmussenStyremedlemKim RasmussenStyremedlemLeif Bank-JørgensenStyremedlemWilliam Paul BuggStyremedlem