11. januar 2000Thierry Lucien Nina Van Dyck blir ny styrelederSTANWELL A/SThierry Lucien Nina Van Dyck erstatter Keith Silverthorne som styreleder hos STANWELL A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortSTANWELL A/SSTANWELL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Keith Silverthorne er styreleder.Se mere
1. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortSTANWELL A/SSTANWELL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. mars. Keith Silverthorne er styreleder.Se mere
27. juni 1998Keith Silverthorne blir med i styretSTANWELL A/SKeith Silverthorne blir med i styret for STANWELL A/S.Se mere