2. november 2018 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerSamtidig er Anna-Riikka Helena Mahlamäki trådt ind i bestyrelsen, mens Keld Gaardsvig Nielsen og Carsten Lund Pedersen er trådt ud af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
29. oktober 2018Keld Gaardsvig Nielsen forlater styretTekniclean A/SKeld Gaardsvig Nielsen forlater styret for Tekniclean A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. mars 2018Overskudd på DKK 2,8 mio.Tekniclean A/STekniclean A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Keld Gaardsvig Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. august 2017AdresseendringTekniclean A/STekniclean A/S flytter til ny adresse i Vejle. Keld Gaardsvig Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2017Keld Gaardsvig Nielsen forlater styretHAFNIA FOOD A/SKeld Gaardsvig Nielsen forlater styret for HAFNIA FOOD A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
17. mai 2017Overskudd på DKK 401.694 Tekniclean A/STekniclean A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Keld Gaardsvig Nielsen er medlem av styret.Se mere
24. mars 2017AdresseendringTekniclean A/STekniclean A/S flytter til ny adresse i Vejle. Keld Gaardsvig Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2017Keld Gaardsvig Nielsen blir med i styretHAFNIA FOOD A/SKeld Gaardsvig Nielsen erstatter Torben Hemmingsen i styret for HAFNIA FOOD A/S etter en periode på 6 år.Se mere
2. januar 2017Lars Øvre Egedal blir med i ledelsenHAFNIA FOOD A/SLars Øvre Egedal erstatter Kim Peter Spliid i ledelsen for HAFNIA FOOD A/S etter en periode på 13 år. Keld Gaardsvig Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. september 2016 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgange i uge 38Tekniclean A/S Keld Gaardsvig Nielsen er tiltrådt i bestyrelsen Tekniclean A/S. Les artikkel
20. september 2016Keld Gaardsvig Nielsen blir med i styretTekniclean A/SKeld Gaardsvig Nielsen blir med i styret for Tekniclean A/S.Se mere