12. desember 2007Keld Hurup Andersen forlater styretHPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/SKeld Hurup Andersen forlater styret for HPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/S etter en periode på 3 år.Se mere
12. desember 2007Keld Hurup Andersen forlater ledelsenHPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/SKeld Hurup Andersen forlater ledelsen for HPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/S etter en periode på 1 år.Se mere
17. oktober 2006Keld Hurup Andersen forlater ledelsenH H INVEST NORD ApSKeld Hurup Andersen forlater ledelsen for H H INVEST NORD ApS etter en periode på 4 uker.Se mere
17. oktober 2006Ny bransje: UoplystHPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/STidligere bransje: Fremstilling af stole og andre siddemøbler. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2006Ny status UNDER KONKURSHPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/STidligere status: Normal. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2006Keld Hurup Andersen blir med i ledelsenH H INVEST NORD ApSKeld Hurup Andersen erstatter Henriette Rosengreen Hurup Andersen i ledelsen for H H INVEST NORD ApS etter en periode på 9 år.Se mere
16. september 2006Henriette Rosengreen Hurup Andersen blir ny styrelederHPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/SHenriette Rosengreen Hurup Andersen erstatter Torben Hurup Andersen som styreleder hos HPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/S etter en periode på 10 år. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2006Keld Hurup Andersen blir med i ledelsenHPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/SKeld Hurup Andersen erstatter Anna-Marie Dalsgaard i ledelsen for HPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/S etter en periode på 1 år.Se mere
16. september 2006Nytt navn: HPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/SHJØRRING POLSTERMØBLER A/SHJØRRING POLSTERMØBLER A/S skifter navn til HPM AF 1. SEPTEMBER 2006 A/S. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortHJØRRING POLSTERMØBLER A/SHJØRRING POLSTERMØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Keld Hurup Andersen er medlem av styret.Se mere
7. april 2005Keld Hurup Andersen blir med i styretHJØRRING POLSTERMØBLER A/SKeld Hurup Andersen erstatter Joachim Larsen i styret for HJØRRING POLSTERMØBLER A/S etter en periode på 24 timer.Se mere
30. november 2001Preben Busk-Matthiasen blir med i ledelsenApS NR. 18 J.Preben Busk-Matthiasen erstatter Keld Hurup Andersen i ledelsen for ApS NR. 18 J. etter en periode på 18 år.Se mere
8. november 2001Keld Hurup Andersen forlater styretApS AF 1/7 1992Keld Hurup Andersen forlater styret for ApS AF 1/7 1992 etter en periode på 15 år.Se mere
8. november 2001Preben Busk-Matthiasen blir med i ledelsenApS AF 1/7 1992Preben Busk-Matthiasen erstatter Keld Hurup Andersen i ledelsen for ApS AF 1/7 1992 etter en periode på 15 år.Se mere
1. oktober 2001Preben Busk-Matthiasen blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET BAN-KAPIPreben Busk-Matthiasen erstatter Keld Hurup Andersen i ledelsen for ANPARTSSELSKABET BAN-KAPI etter en periode på 16 år.Se mere
15. mai 2001Preben Busk-Matthiasen blir med i ledelsenP.B. MATTHIESEN ApSPreben Busk-Matthiasen erstatter Keld Hurup Andersen i ledelsen for P.B. MATTHIESEN ApS etter en periode på 18 år.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortA/S AF 1/7 1992A/S AF 1/7 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortP.B. MATTHIESEN ApSP.B. MATTHIESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortApS NR. 18 J.ApS NR. 18 J. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortANPARTSSELSKABET BAN-KAPIANPARTSSELSKABET BAN-KAPI offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Keld Hurup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere