29. november 2023Overskudd på DKK 49 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 10 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
17. november 2021Overskudd på DKK 71 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
2. desember 2020Overskudd på DKK 39 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
22. januar 2020Kjeld Christensen blir med i styretBENT O.JØRGENSENS FONDKjeld Christensen erstatter Finn Jørgensen Suhr i styret for BENT O.JØRGENSENS FOND etter en periode på 4 år. Keld Kamstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
15. oktober 2019Overskudd på DKK 34 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 19 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2017Overskudd på DKK 27 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
23. februar 2017AdresseendringBENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND flytter fra Kalundborg til København K. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
23. november 2016Overskudd på DKK 17 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
4. desember 2015Overskudd på DKK 23 mio.BENT O.JØRGENSENS FONDBENT O.JØRGENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Keld Kamstrup er medlem av styret.Se mere
26. november 2015Nye navn i styretBENT O.JØRGENSENS FOND2 nye medlemmer blir med i styret for BENT O.JØRGENSENS FOND. Keld Kamstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
20. november 2015Keld Kamstrup blir med i styretBENT O.JØRGENSENS FONDKeld Kamstrup erstatter Bent Orla Jørgensen i styret for BENT O.JØRGENSENS FOND etter en periode på 29 år.Se mere