13. januar 2016Kell Nørager Kellmann forlater ledelsenTK NØRAGER HOLDING ApSKell Nørager Kellmann forlater ledelsen for TK NØRAGER HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
16. juni 2015Kell Nørager Kellmann forlater styretKELLMANN REKLAME A/SKell Nørager Kellmann forlater styret for KELLMANN REKLAME A/S etter en periode på 6 år.Se mere
29. mai 2015 · Århus StiftstidendeSolia er meget tæt på at blive solgtDet er en partner og daglig leder, der i forvejen ejer en tredjedel, der har købt de resterende anparter, som er ejet af henholdsvis Lars Kellmann og Kell Kellmann. Les artikkel
15. mai 2015 · Folkebladet VIPStor interesse for Kellmann-konkursboHerunder Kellmann Holding Aps., Kellmann A/S, Kellmann Ejendomme Aps. og Lars Kellmann personligt, foruden hans bror, Kell Kellmann, der bor i Gram og driver Kellmann Skilte Aps., som også er konkursramt. Les artikkel
13. mai 2015Kell Nørager Kellmann forlater ledelsenKELLMANN SKILTE ApSKell Nørager Kellmann forlater ledelsen for KELLMANN SKILTE ApS etter en periode på 15 år.Se mere
13. mai 2015Ny status UNDER KONKURSTK NØRAGER HOLDING ApSTidligere status: Normal. Kell Nørager Kellmann er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2015Kell Nørager Kellmann forlater styretSOLIA INTERNATIONAL ApSKell Nørager Kellmann forlater styret for SOLIA INTERNATIONAL ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. januar 2015Søren Vestergård Madsen forlater styretSOLIA INTERNATIONAL ApSSøren Vestergård Madsen forlater styret for SOLIA INTERNATIONAL ApS etter en periode på 2 år. Kell Nørager Kellmann er fortsatt styremedlem.Se mere
8. januar 2015Kim Jessen forlater ledelsenSOLIA INTERNATIONAL ApSKim Jessen forlater ledelsen for SOLIA INTERNATIONAL ApS etter en periode på 1 år. Kell Nørager Kellmann er medlem av styret.Se mere
29. desember 2014Underskudd på DKK 626.993 TK NØRAGER HOLDING ApSTK NØRAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Kell Nørager Kellmann er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2014Overskudd på DKK 570.217 KELLMANN SKILTE ApSKELLMANN SKILTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Kell Nørager Kellmann er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2014Overskudd på DKK 214.519 KELLMANN REKLAME A/SKELLMANN REKLAME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kell Nørager Kellmann er medlem av styret.Se mere
21. juni 2014Overskudd på DKK 2,5 mio.SOLIA INTERNATIONAL ApSSOLIA INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2013 til 31. desember 2013. Kell Nørager Kellmann er medlem av styret.Se mere
22. desember 2013Overskudd på DKK 110.226 TK NØRAGER HOLDING ApSTK NØRAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Kell Nørager Kellmann er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2013Overskudd på DKK 483.446 KELLMANN SKILTE ApSKELLMANN SKILTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Kell Nørager Kellmann er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2013Kim Jessen blir med i ledelsenSOLIA INTERNATIONAL ApSKim Jessen erstatter Lars Nørager Kellmann i ledelsen for SOLIA INTERNATIONAL ApS etter en periode på 8 måneder. Kell Nørager Kellmann er medlem av styret.Se mere
28. juni 2013Kell Nørager Kellmann forlater styretSOLIA A/SKell Nørager Kellmann forlater styret for SOLIA A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortKELLMANN REKLAME A/SKELLMANN REKLAME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kell Nørager Kellmann er medlem av styret.Se mere
1. juni 2013Ny bransje: Anden bygningsinstallationsvirksomhedSOLIA INTERNATIONAL ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kell Nørager Kellmann er medlem av styret.Se mere
15. april 2013StiftelseSOLIA INTERNATIONAL ApSSOLIA INTERNATIONAL ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kell Nørager Kellmann er medlem av styret.Se mere