12. augustNada El Boayadi forlater styretISS A/SNada El Boayadi forlater styret for ISS A/S etter en periode på 5 år. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juniMads Rømer Holm blir med i ledelsenISS A/SMads Rømer Holm blir med i ledelsen for ISS A/S. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
11. aprilOverskudd på DKK 325 mio.ISS A/SISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
11. aprilHenriette Hallberg Thygesen blir med i styretISS A/SHenriette Hallberg Thygesen blir med i styret for ISS A/S. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
20. november 2023Rune Christensen blir med i styretISS A/SRune Christensen erstatter Kadir Ünver i styret for ISS A/S etter en periode på 7 måneder. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2023Kasper Fangel blir adm. direktørISS A/SKasper Fangel blir adm. direktør i ISS A/S. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
31. august 2023Jacob Aarup-Andersen slutter som adm. direktørISS A/SJacob Aarup-Andersen slutter som adm. direktør i ISS A/S. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
31. august 2023Gloria Diana Glang forlater styretISS A/SGloria Diana Glang forlater styret for ISS A/S etter en periode på 5 måneder. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
13. april 2023Overskudd på DKK 2,1 mia.ISS A/SISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
13. april 2023Erstatning i styretISS A/S4 endringer i styret for ISS A/S. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2022Signe Adamsen blir med i styretISS A/SSigne Adamsen blir med i styret for ISS A/S. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2022Flere forlater styretISS A/S2 medlemmer forlater styret for ISS A/S. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
7. april 2022Overskudd på DKK 637 mio.ISS A/SISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
7. april 2022Lars Johan Petersson blir med i styretISS A/SLars Johan Petersson erstatter Henrik Poulsen i styret for ISS A/S etter en periode på 2 år. Kelly Lynn Kuhn er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Pierre-Francois Riolacci forlater ledelsenISS A/SPierre-Francois Riolacci forlater ledelsen for ISS A/S etter en periode på 5 år. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
13. august 2021Overskudd på DKK 251 mio.ISS A/SISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere
13. april 2021 · Lasso.dkOmrokering i bestyrelsen for ISS A/SSamtidig indtræder Niels Smedegaard og Kelly Lynn Kuhn i bestyrelsen, der nu består af i alt 10 personer. Les artikkel
13. april 2021 · Finans.dkNiels Smedegaard valgt som formand for ISSISS har på en generalforsamling tirsdag valgt Niels Smedegaard og Kelly Kuhn som nye medlemmer af bestyrelsen. Les artikkel
13. april 2021Underskudd på DKK 5,2 mia.ISS A/SISS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kelly Lynn Kuhn er medlem av styret.Se mere