27. juniUnderskudd på DKK 20.416 OOIKOS ApSOOIKOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenn Thaysen eier 40% av virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 234.358 Candy Lab ApsCandy Lab Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenn Thaysen eier 49% av virksomheten.Se mere
4. juniEndring i eierkretsenPack Solutions ApSKenn Thaysen er ikke lenger registrert som reell eier av Pack Solutions ApS.Se mere
9. aprilEndring i eierkretsenOpia Trading ApSKenn Thaysen er ikke lenger registrert som reell eier av Opia Trading ApS.Se mere
4. marsAdresseendringOOIKOS ApSOOIKOS ApS flytter fra Hellerup til København Ø. Kenn Thaysen eier 40% av virksomheten.Se mere
4. marsAdresseendringCandy Lab ApsCandy Lab Aps flytter fra Hellerup til København Ø. Kenn Thaysen eier 49% av virksomheten.Se mere
4. marsNytt navn: Candy Lab ApsThoken Group ApSThoken Group ApS skifter navn til Candy Lab Aps. Kenn Thaysen eier 49% av virksomheten.Se mere
22. januarStella Alexandra Subira Mwampeta Nelby blir med i ledelsenThoken Group ApSStella Alexandra Subira Mwampeta Nelby erstatter Kenn Thaysen i ledelsen for Thoken Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. januarEndring i eierkretsenThoken Group ApSKenn Thaysen reduserer sitt reelle eierskap av Thoken Group ApS.Se mere
20. november 2023Kenn Thaysen slutter som adm. direktørOpia Trading ApSKenn Thaysen slutter som adm. direktør i Opia Trading ApS.Se mere
20. november 2023Ny status UNDER KONKURSOpia Trading ApSTidligere status: Normal. Kenn Thaysen eier 100% av virksomheten.Se mere
10. november 2023Nytt navn: Thoken Group ApSThoken Group Holding ApSThoken Group Holding ApS skifter navn til Thoken Group ApS. Kenn Thaysen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2023Kenn Thaysen forlater ledelsenPack Solutions ApSKenn Thaysen forlater ledelsen for Pack Solutions ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. september 2023Ny status UNDER KONKURSPack Solutions ApSTidligere status: Normal. Kenn Thaysen eier 100% av virksomheten.Se mere
19. september 2023Kenn Thaysen forlater ledelsenScan-supply ApSKenn Thaysen forlater ledelsen for Scan-supply ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. september 2023Endring i eierkretsenScan-supply ApSKenn Thaysen er ikke lenger registrert som reell eier av Scan-supply ApS.Se mere
18. september 2023Nytt navn: Scan-supply ApSDanish Gourmet Export ApSDanish Gourmet Export ApS skifter navn til Scan-supply ApS. Kenn Thaysen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 829.582 Opia Trading ApSOpia Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenn Thaysen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 5.850 OOIKOS ApSOOIKOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenn Thaysen eier 40% av virksomheten.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 5.953 Danish Gourmet Export ApSDanish Gourmet Export ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenn Thaysen er medlem af ledelsen.Se mere