31. desember 2021Kenneth Andrew MacRitchie forlater styretAZANTA DANMARK A/SKenneth Andrew MacRitchie forlater styret for AZANTA DANMARK A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
31. desember 2021Kenneth Andrew MacRitchie forlater styretNORGINE DANMARK A/SKenneth Andrew MacRitchie forlater styret for NORGINE DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. oktober 2021Marie Sophie Romann blir med i styretAZANTA DANMARK A/SMarie Sophie Romann blir med i styret for AZANTA DANMARK A/S. Kenneth Andrew MacRitchie er fortsatt styreleder.Se mere
4. oktober 2021Marie Sophie Romann blir med i styretNORGINE DANMARK A/SMarie Sophie Romann blir med i styret for NORGINE DANMARK A/S. Kenneth Andrew MacRitchie er fortsatt styreleder.Se mere
1. oktober 2021Kenneth Eric Scrimgeour forlater styretNORGINE DANMARK A/SKenneth Eric Scrimgeour forlater styret for NORGINE DANMARK A/S etter en periode på 4 år. Kenneth Andrew MacRitchie er fortsatt styreleder.Se mere
14. juli 2021Overskudd på DKK 5,6 mio.NORGINE DANMARK A/SNORGINE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Andrew MacRitchie er styreleder.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 162 mio.AZANTA DANMARK A/SAZANTA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Andrew MacRitchie er styreleder.Se mere
30. juni 2021Kenneth Eric Scrimgeour forlater styretAZANTA DANMARK A/SKenneth Eric Scrimgeour forlater styret for AZANTA DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Kenneth Andrew MacRitchie er fortsatt styreleder.Se mere
29. mars 2021Kenneth Andrew MacRitchie blir med i styretAZANTA DANMARK A/SKenneth Andrew MacRitchie blir med i styret for AZANTA DANMARK A/S.Se mere
29. mars 2021Erik Niklas Eriksson blir adm. direktørAZANTA DANMARK A/SErik Niklas Eriksson erstatter Gitte Nøhr Ludvig som adm. direktør i AZANTA DANMARK A/S. Kenneth Andrew MacRitchie er styreleder.Se mere
30. desember 2020AdresseendringNORGINE DANMARK A/SNORGINE DANMARK A/S flytter fra Herlev til Valby. Kenneth Andrew MacRitchie er styreleder.Se mere
9. november 2020Kenneth Andrew MacRitchie blir med i styretNORGINE DANMARK A/SKenneth Andrew MacRitchie blir med i styret for NORGINE DANMARK A/S.Se mere