CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Bang Iversen er medlem af ledelsen.
Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Bang Iversen er medlem av styret.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Jan Mogens Jefting forlater styret for CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab etter en periode på 3 år. Kenneth Bang Iversen er medlem af ledelsen.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Bang Iversen er medlem av styret.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Bang Iversen er medlem av styret.
CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Peter Lund forlater styret for CK Holding 2021, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab etter en periode på 1 år. Kenneth Bang Iversen er fortsatt styremedlem.