29. maiUnderskudd på DKK 37.820 KH5 Holding ApSKH5 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilStiftelseBioCirc Carbon & Renewables ApSBioCirc Carbon & Renewables ApS stiftes i bransjen handel med elektricitet. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Verdo, Bladena og Egedal FjernvarmeBiocirc Grønhøj Vind ApS Simon Sørensen er indtrådt i direktionen hos Biocirc Grønhøj Vind ApS i stedet for Kenneth Christian Hansen. Les artikkel
22. januarSimon Sørensen blir med i ledelsenBioCirc Grønhøj Vind ApSSimon Sørensen erstatter Kenneth Christian Hansen i ledelsen for BioCirc Grønhøj Vind ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
27. november 2023Endring i eierkretsenBioCirc ManCo ApSKenneth Christian Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av BioCirc ManCo ApS.Se mere
21. august 2023Kenneth Sørensen blir med i ledelsenBio Recycling ApSKenneth Sørensen erstatter Kenneth Christian Hansen i ledelsen for Bio Recycling ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. august 2023Anders Engelsen Dahl blir med i ledelsenBio Recycling ApSAnders Engelsen Dahl blir med i ledelsen for Bio Recycling ApS. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2023Jeppe Christian Klug Madsen blir med i ledelsenBioCirc Grønhøj Biogas ApSJeppe Christian Klug Madsen erstatter Kenneth Christian Hansen i ledelsen for BioCirc Grønhøj Biogas ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 25 mio.BioCirc Grønhøj Biogas ApSBioCirc Grønhøj Biogas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 31. desember 2022. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 33 mio.Bio Recycling ApSBio Recycling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2022. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023 · Energy Island NewsNavne i Fokus: Bladena, Eurowind Energy og KK Wind SolutionsBioCirc Grønhøj Biogas ApS Kenneth Christian Hansen er indtrådt i direktionen hos BioCirc Grønhøj Biogas ApS og BioCirc Grønhøj Vind ApS i stedet for Kim Nielsen (kilde: Les artikkel
31. mai 2023Kenneth Christian Hansen blir med i ledelsenBioCirc Grønhøj Vind ApSKenneth Christian Hansen erstatter Kim Nielsen i ledelsen for BioCirc Grønhøj Vind ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
31. mai 2023Kenneth Christian Hansen blir med i ledelsenBioCirc Grønhøj Biogas ApSKenneth Christian Hansen erstatter Kim Nielsen i ledelsen for BioCirc Grønhøj Biogas ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. mai 2023Overskudd på DKK 17 mio.KH5 Holding ApSKH5 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023AdresseendringKH5 Holding ApSKH5 Holding ApS flytter til ny adresse i Fredericia. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2023AdresseendringBio Recycling ApSBio Recycling ApS flytter fra Fredericia til Middelfart. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2023Endring i eierkretsenBioCirc ManCo ApSKenneth Christian Hansen registrert som reell eier av BioCirc ManCo ApS.Se mere
20. april 2023Flere forlater styretBio Recycling ApS3 medlemmer forlater styret for Bio Recycling ApS. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2023Ny selskapsform AnpartsselskabBio Recycling ApSBio Recycling A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Bio Recycling ApS. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2022AdresseendringBio Recycling A/SBio Recycling A/S flytter fra Grenaa til Fredericia. Kenneth Christian Hansen er medlem af ledelsen.Se mere