Kenneth Falbe Andersen har været i direktionen for Nordic Art Ejendomme ApS siden 2015 og er desuden direktør i Nordicart Tattoo Esbjerg Aps og Nordic Art Ink Academy and Studio ApS.
Nordic Art Ink Academy and Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Falbe Andersen er medlem af ledelsen.
Nordicart Tattoo Esbjerg Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Falbe Andersen er adm. direktør i virksomheten.
Nordicart Tattoo Esbjerg Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Falbe Andersen er adm. direktør i virksomheten.
Nordic Art Ink Academy and Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Falbe Andersen er medlem af ledelsen.
Nordic Art Ink Academy and Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Falbe Andersen er medlem af ledelsen.
Nordicart Tattoo Esbjerg Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Falbe Andersen er adm. direktør i virksomheten.