28. augustUnderskudd på DKK 644.134 EJENDOMSSELSKABET OLESEN ApSEJENDOMSSELSKABET OLESEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. augustOverskudd på DKK 400.734 Birkegårdsvej 16 A/SBirkegårdsvej 16 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er styreleder.Se mere
27. augustOverskudd på DKK 3,8 mio.KENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApSKENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 32Andreas Lindström, Jarle Eikenes Hansen og Roy Hammer er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Peter Christian Olesen, Maiken Ribergaard Fussing Olesen, Kenneth Fussing Olesen og Jens Kristian Olesen. Les artikkel
10. juliKenneth Fussing Olesen forlater styretP. Olesen Materiel A/SKenneth Fussing Olesen forlater styret for P. Olesen Materiel A/S etter en periode på 4 år.Se mere
10. juliKenneth Fussing Olesen forlater styretP. Olesen Ejendom A/SKenneth Fussing Olesen forlater styret for P. Olesen Ejendom A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. juliKenneth Fussing Olesen forlater styretP. OLESEN OG SØNNER A/SKenneth Fussing Olesen forlater styret for P. OLESEN OG SØNNER A/S etter en periode på 13 år.Se mere
9. juliFlemming Skibsted Søndergaard Blaabjerg blir med i styretLB Entreprenør A/SFlemming Skibsted Søndergaard Blaabjerg erstatter Lars Stenkjær Brodersen i styret for LB Entreprenør A/S etter en periode på 3 år. Kenneth Fussing Olesen er fortsatt styreleder.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 13 mio.JENANKO HOLDING ApSJENANKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem av styret.Se mere
2. juliOverskudd på DKK 449.097 P. OLESEN OG SØNNER A/SP. OLESEN OG SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 1,2 mio.P. Olesen Ejendom A/SP. Olesen Ejendom A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 424.308 P. Olesen Materiel A/SP. Olesen Materiel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juniAdresseendringKENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApSKENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApS flytter fra Hasselager til Aarhus C. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
12. aprilStiftelseSkærefirmaet Diamanten A/SSkærefirmaet Diamanten A/S stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Kenneth Fussing Olesen er medlem av styret.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 713.918 Birkegårdsvej 16 A/SBirkegårdsvej 16 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kenneth Fussing Olesen er styreleder.Se mere
4. august 2023Kollegaer til vores afdeling for nedskæring og demonteringP. OLESEN OG SØNNER A/S · HorsensP. OLESEN OG SØNNER A/S søger ny medarbejder i Horsens på fuld tid. Kontaktperson: Tina Kortbæk Jensen. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se jobopslag
12. juli 2023Overskudd på DKK 20 mio.P. OLESEN OG SØNNER A/SP. OLESEN OG SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 18 mio.JENANKO HOLDING ApSJENANKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem av styret.Se mere
11. juli 2023Overskudd på DKK 712.865 P. Olesen Materiel A/SP. Olesen Materiel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Overskudd på DKK 11 mio.KENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApSKENNETH FUSSING OLESEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kenneth Fussing Olesen er medlem af ledelsen.Se mere