11. aprilOverskudd på DKK 11 mio.NORTHCOM Danmark A/SNORTHCOM Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.NORTHCOM Danmark A/SNORTHCOM Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
10. juni 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.NORTHCOM Danmark A/SNORTHCOM Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
7. juni 2022Jens Christian Bjarnø Thostrup blir med i styretNORTHCOM Danmark A/SJens Christian Bjarnø Thostrup blir med i styret for NORTHCOM Danmark A/S. Kenneth Hubner er fortsatt styreleder.Se mere
12. mai 2021Overskudd på DKK 375.111 NORTHCOM Danmark A/SNORTHCOM Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
27. november 2020Truls Audun Thoresen forlater styretNORTHCOM Danmark A/STruls Audun Thoresen forlater styret for NORTHCOM Danmark A/S etter en periode på 13 år. Kenneth Hubner er fortsatt styreleder.Se mere
17. september 2020Nytt navn: NORTHCOM Danmark A/SRADIOCOM DANMARK A/SRADIOCOM DANMARK A/S skifter navn til NORTHCOM Danmark A/S. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
18. juni 2020Overskudd på DKK 354.821 RADIOCOM DANMARK A/SRADIOCOM DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
6. september 2019 · Electronic SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerRadiocom Danmark A/S Michael Nicolaj Juel Jørgensen er indtrådt som administrerende direktør hos Radicom Danmark A/S i stedet for Kenneth Hubner. Les artikkel
29. august 2019Michael Nicolaj Juel Jørgensen blir med i styretRADIOCOM DANMARK A/SMichael Nicolaj Juel Jørgensen blir med i styret for RADIOCOM DANMARK A/S. Kenneth Hubner er fortsatt styreleder.Se mere
29. august 2019Michael Nicolaj Juel Jørgensen blir adm. direktørRADIOCOM DANMARK A/SMichael Nicolaj Juel Jørgensen erstatter Kenneth Hubner som adm. direktør i RADIOCOM DANMARK A/S. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
22. august 2019Mikael Bo Hansen forlater styretRADIOCOM DANMARK A/SMikael Bo Hansen forlater styret for RADIOCOM DANMARK A/S etter en periode på 11 år. Kenneth Hubner er fortsatt styreleder.Se mere
22. august 2019Mikael Bo Hansen forlater ledelsenRADIOCOM DANMARK A/SMikael Bo Hansen forlater ledelsen for RADIOCOM DANMARK A/S etter en periode på 12 år. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
22. august 2019Kenneth Hubner blir adm. direktørRADIOCOM DANMARK A/SKenneth Hubner blir adm. direktør i RADIOCOM DANMARK A/S. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 5,1 mio.RADIOCOM DANMARK A/SRADIOCOM DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
16. april 2018Overskudd på DKK 1,3 mio.RADIOCOM DANMARK A/SRADIOCOM DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
18. april 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderRadiocom Danmark A/S Kenneth Hubner er valgt som ny bestyrelsesformand hos Radiocom Danmark A/S i stedet for Morten Stomperud, som dog bevarer sin plads i bestyrelsen. Les artikkel
12. april 2017 · Electronic SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeRadiocom Danmark A/S Kenneth Hubner er valgt som ny bestyrelsesformand hos Radiocom Danmark A/S i stedet for Morten Stomperud, som dog bevarer sin plads i bestyrelsen. Les artikkel
11. april 2017Overskudd på DKK 147.246 RADIOCOM DANMARK A/SRADIOCOM DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kenneth Hubner er styreleder.Se mere
6. april 2017Kenneth Hubner blir med i styretRADIOCOM DANMARK A/SKenneth Hubner blir med i styret for RADIOCOM DANMARK A/S.Se mere