20. septemberOverskudd på DKK 7,3 mio.LAFUCO A/SLAFUCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
12. september 2023Overskudd på DKK 6,4 mio.LAFUCO A/SLAFUCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
14. september 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.LAFUCO A/SLAFUCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
9. august 2022Endring i eierkretsenLAFUCO A/SStein Vinstrup Pettersen reduserer sitt reelle eierskap av LAFUCO A/S. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
15. september 2021Overskudd på DKK 2,0 mio.LAFUCO A/SLAFUCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
16. september 2020Overskudd på DKK 2,0 mio.LAFUCO A/SLAFUCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
17. september 2019Overskudd på DKK 3,7 mio.LAFUCO A/SLAFUCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Endring i eierkretsenLAFUCO A/SStein Vinstrup Pettersen reduserer sitt reelle eierskap av LAFUCO A/S. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2018 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topDesuden er Kenneth Jensen Asbjerg trådt ind i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
28. september 2018Overskudd på DKK 3,9 mio.LAFUCO A/SLAFUCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
26. september 2018Kenneth Jensen Asbjerg blir med i styretLAFUCO A/SKenneth Jensen Asbjerg blir med i styret for LAFUCO A/S.Se mere
30. september 2010Torben Erik Nielsen blir med i styretJAKON A/STorben Erik Nielsen erstatter Kenneth Jensen Asbjerg i styret for JAKON A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortJAKON A/SJAKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortJAKON A/SJAKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Kenneth Jensen Asbjerg er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2008Kenneth Jensen Asbjerg blir med i styretJAKON A/SKenneth Jensen Asbjerg blir med i styret for JAKON A/S.Se mere