12. juni 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderLeif Thomsen A/S Kenneth Klinke Svendsen er trådt ud af bestyrelsen hos Leif Thomsen A/S (kilde: Les artikkel
12. juni 2017 · Mester TidendeUgens rokader i byggeriets topLeif Thomsen A/S Kenneth Klinke Svendsen er trådt ud af bestyrelsen hos Leif Thomsen A/S (kilde: Les artikkel
9. juni 2017 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topLeif Thomsen A/S Kenneth Klinke Svendsen er trådt ud af bestyrelsen hos Leif Thomsen A/S (kilde: Les artikkel
29. mai 2017Kenneth Klinke Svendsen forlater styretLEIF THOMSEN A/SKenneth Klinke Svendsen forlater styret for LEIF THOMSEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenLEIF THOMSEN A/SLeif Thomsen registrert som reell eier av LEIF THOMSEN A/S. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 8.283 LEIF THOMSEN A/SLEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 295.581 LEIF THOMSEN A/SLEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2014Underskudd på DKK 53.157 LEIF THOMSEN A/SLEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2014Ny bransje: Anlæg af veje og motorvejeLEIF THOMSEN A/STidligere bransje: Anlæg af ledningsnet. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
16. april 2013AdresseendringLEIF THOMSEN A/SLEIF THOMSEN A/S flytter fra Valby til Ishøj. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
12. april 2013Overskudd på DKK 211.547 LEIF THOMSEN A/SLEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
9. april 2013Kenneth Klinke Svendsen blir med i styretLEIF THOMSEN A/SKenneth Klinke Svendsen blir med i styret for LEIF THOMSEN A/S.Se mere
9. april 2013Nytt navn: LEIF THOMSEN A/SENTREPRENØRFIRMA LEIF THOMSEN A/SENTREPRENØRFIRMA LEIF THOMSEN A/S skifter navn til LEIF THOMSEN A/S. Kenneth Klinke Svendsen er medlem av styret.Se mere
3. februar 1997Kenneth Klinke Svendsen forlater ledelsenKENNETH SVENDSEN ApSKenneth Klinke Svendsen forlater ledelsen for KENNETH SVENDSEN ApS etter en periode på 8 år.Se mere
22. juni 1995Ny status UNDER KONKURSKENNETH SVENDSEN ApSTidligere status: Normal. Kenneth Klinke Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 1989Nytt navn: KENNETH SVENDSEN ApSApS SPKR 4 NR. 2576ApS SPKR 4 NR. 2576 skifter navn til KENNETH SVENDSEN ApS. Kenneth Klinke Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 2576Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 2576 etter en periode på 7 måneder. Kenneth Klinke Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1989StiftelseApS SPKR 4 NR. 2576ApS SPKR 4 NR. 2576 stiftes i 1989. Kenneth Klinke Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere