3. juniOverskudd på DKK 548.142 Kema Mors ApSKema Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniAdresseendringKema Mors ApSKema Mors ApS flytter fra Redsted M til Vils. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 4,7 mio.ORNESTATION MORS ApSORNESTATION MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.Kema Mors ApSKema Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 8,5 mio.ORNESTATION MORS ApSORNESTATION MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 843.440 Kema Mors ApSKema Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 6,2 mio.ORNESTATION MORS ApSORNESTATION MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 469.879 Kema Mors ApSKema Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 5,3 mio.ORNESTATION MORS ApSORNESTATION MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2020Underskudd på DKK 74.141 Kema Mors ApSKema Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2020Overskudd på DKK 6,1 mio.ORNESTATION MORS ApSORNESTATION MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
26. april 2019Underskudd på DKK 51.844 Kema Mors ApSKema Mors ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. april 2018 til 31. desember 2018. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2019Overskudd på DKK 1,5 mio.ORNESTATION MORS ApSORNESTATION MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 5,2 mio.ORNESTATION MORS ApSORNESTATION MORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2018Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKema Mors ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2018Kenneth Krog Markussen blir med i styretORNESTATION MORS ApSKenneth Krog Markussen blir med i styret for ORNESTATION MORS ApS.Se mere
4. mai 2018Endring i eierkretsenORNESTATION MORS ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av ORNESTATION MORS ApS. Kenneth Krog Markussen er medlem av styret.Se mere
8. april 2018StiftelseKema Mors ApSKema Mors ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Kenneth Krog Markussen er medlem af ledelsen.Se mere