4. august 2000Claus Per Schleiter blir med i styretAMLET SIKRING A/SClaus Per Schleiter erstatter Kenneth Lemke Nielsen i styret for AMLET SIKRING A/S etter en periode på 5 år.Se mere
17. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortAMLET SIKRING A/SAMLET SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Kenneth Lemke Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortAMLET SIKRING A/SAMLET SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Kenneth Lemke Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortAMLET SIKRING A/SAMLET SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september. Kenneth Lemke Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1997Regnskap for 1996 offentligjortAMLET SIKRING A/SAMLET SIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 6. september 1995 til 30. september 1996. Kenneth Lemke Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1997Pernille Rattleff forlater styretAMLET SIKRING A/SPernille Rattleff forlater styret for AMLET SIKRING A/S etter en periode på 2 år. Kenneth Lemke Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mars 1996Ebbe Møller forlater styretAMLET SIKRING A/SEbbe Møller forlater styret for AMLET SIKRING A/S etter en periode på 6 måneder. Kenneth Lemke Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. desember 1995Nytt navn: AMLET SIKRING A/SAMLET SIKRING 1995 A/SAMLET SIKRING 1995 A/S skifter navn til AMLET SIKRING A/S. Kenneth Lemke Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. september 1995StiftelseAMLET SIKRING 1995 A/SAMLET SIKRING 1995 A/S stiftes i bransjen fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt. Kenneth Lemke Nielsen er medlem av styret.Se mere