24. mars 2020Kenneth Lindholm forlater ledelsenrunken IVSKenneth Lindholm forlater ledelsen for runken IVS etter en periode på 3 år.Se mere
18. november 2019Adresseendringrunken IVSrunken IVS flytter til ny adresse i Randers C. Kenneth Lindholm er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2019Underskudd på DKK 9.259 runken IVSrunken IVS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2018 til 30. august. Kenneth Lindholm er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2019Regnskap for 2018 omgjortrunken IVSrunken IVS gjør om regnskapet for perioden 17. august 2017 til 30. august 2018. Kenneth Lindholm er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2019Overskudd på DKK 13.296 runken IVSrunken IVS offentliggjør regnskap for perioden 17. august 2017 til 30. august 2018. Kenneth Lindholm er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2019Adresseendringrunken IVSrunken IVS flytter til ny adresse i Randers C. Kenneth Lindholm er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2017Stiftelserunken IVSrunken IVS stiftes i bransjen industriel design og produktdesign. Kenneth Lindholm er medlem af ledelsen.Se mere