15. september 2022Kenneth Michael Otzen forlater styretHerning Køkkenbutik ApSKenneth Michael Otzen forlater styret for Herning Køkkenbutik ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
15. september 2022Erik Høj blir adm. direktørHerning Køkkenbutik ApSErik Høj erstatter Kenneth Michael Otzen som adm. direktør i Herning Køkkenbutik ApS.Se mere
15. september 2022Endring i eierkretsenHerning Køkkenbutik ApSKenneth Michael Otzen er ikke lenger registrert som reell eier av Herning Køkkenbutik ApS.Se mere
7. september 2022Kenneth Michael Otzen forlater ledelsenDD Design ApSKenneth Michael Otzen forlater ledelsen for DD Design ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
7. september 2022Endring i eierkretsenDD Design ApSKenneth Michael Otzen er ikke lenger registrert som reell eier av DD Design ApS.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 1,7 mio.Herning Køkkenbutik ApSHerning Køkkenbutik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Michael Otzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 212.871 KUM Design ApSKUM Design ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Michael Otzen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Kenneth Michael Otzen blir med i styretHerning Køkkenbutik ApSKenneth Michael Otzen blir med i styret for Herning Køkkenbutik ApS.Se mere
19. november 2021Kenneth Michael Otzen blir adm. direktørHerning Køkkenbutik ApSKenneth Michael Otzen blir adm. direktør i Herning Køkkenbutik ApS.Se mere
19. november 2021AdresseendringHerning Køkkenbutik ApSHerning Køkkenbutik ApS flytter fra Kjellerup til Herning. Kenneth Michael Otzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. oktober 2021Underskudd på DKK 64.523 KUM Design ApSKUM Design ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2019 til 31. desember 2020. Kenneth Michael Otzen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Ny status NORMALKUM Design ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kenneth Michael Otzen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Kenneth Michael Otzen blir med i ledelsenKUM Design ApSKenneth Michael Otzen blir med i ledelsen for KUM Design ApS.Se mere
31. august 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKUM Design ApSTidligere status: Normal. Kenneth Michael Otzen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 2,9 mio.Herning Køkkenbutik ApSHerning Køkkenbutik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Michael Otzen eier 50% av virksomheten.Se mere
14. april 2021AdresseendringKUM Design ApSKUM Design ApS flytter fra Them til Tilst. Kenneth Michael Otzen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenHerning Køkkenbutik ApSKenneth Michael Otzen registrert som reell eier av Herning Køkkenbutik ApS.Se mere
3. desember 2019StiftelseKUM Design ApSKUM Design ApS stiftes i bransjen indretningsarkitekter og rumdesign. Kenneth Michael Otzen eier 50% av virksomheten.Se mere