Nicklas Juul Nielsen forlater styret for ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S etter en periode på 6 år. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S søger ny medarbejder i Frederikssund på fuld tid. Kontaktperson: Heidi Sandt Nielsen. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
2 Planlæggere til Estrids Pleje - Halsnæs & Frederikssund
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S · Halsnæs
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S søger ny medarbejder i Halsnæs på fuld tid. Kontaktperson: Kenneth Kammerdahl. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.
Karl Overgaard Jensen forlater styret for ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S etter en periode på 6 år. Kenneth Overgaard Kammerdahl er adm. direktør i virksomheten.