7. februarUnderskudd på DKK 5.483 Intensify Holding ApSIntensify Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023Underskudd på DKK 8.806 Intensify Holding ApSIntensify Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Kenneth Rask Andersen forlater ledelsenIntensify K/SKenneth Rask Andersen forlater ledelsen for Intensify K/S etter en periode på 4 år.Se mere
18. april 2023Endring i eierkretsenIntensify K/SKenneth Rask Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Intensify K/S.Se mere
30. mars 2023Underskudd på DKK 16.449 Intensify K/SIntensify K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 1.408 Intensify Holding ApSIntensify Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2022Underskudd på DKK 21.333 Intensify K/SIntensify K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2021Overskudd på DKK 4.884 Intensify K/SIntensify K/S offentliggjør regnskap for perioden 30. september 2019 til 31. desember 2020. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2021Underskudd på DKK 818 Intensify Holding ApSIntensify Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. september 2019 til 31. desember 2020. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2021Endring i eierkretsenIntensify K/SMartin Eist-Andersen øker sitt reelle eierskap av Intensify K/S. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Daniel Kim Hansen forlater ledelsenIntensify K/SDaniel Kim Hansen forlater ledelsen for Intensify K/S etter en periode på 1 år. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Endring i eierkretsenIntensify K/SKenneth Rask Andersen reduserer sitt reelle eierskap av Intensify K/S.Se mere
15. desember 2020Endring i eierkretsenIntensify K/SDaniel Kim Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Intensify K/S. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2019StiftelseIntensify K/SIntensify K/S stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2019StiftelseIntensify Holding ApSIntensify Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2017Kenneth Rask Andersen forlater ledelsenCAPSULA ApSKenneth Rask Andersen forlater ledelsen for CAPSULA ApS etter en periode på 4 år.Se mere
16. juni 2016Underskudd på DKK 189.940 CAPSULA ApSCAPSULA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2015Underskudd på DKK 164.420 CAPSULA ApSCAPSULA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 31. desember 2014. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2013StiftelseCAPSULA ApSCAPSULA ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Kenneth Rask Andersen er medlem af ledelsen.Se mere